Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: |
Kreistag | SPD | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 |
Kreisausschuss | SPD | 27.05.2008 | 10.05.2011 | von 27.05.2008 bis 10.05.2011 |
Ausschuss für Bauen und Energie | SPD | 24.06.2008 | 01.05.2014 | von 24.06.2008 bis 01.05.2014 |
Ausschuss für Bildung und Kultur | SPD | 24.06.2008 | 30.04.2014 | von 24.06.2008 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt | SPD | 24.06.2008 | 30.04.2014 | von 24.06.2008 bis 30.04.2014 |
Zweckverband Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | SPD | 28.06.2010 | 30.04.2020 | von 28.06.2010 bis 30.04.2020 |
Kreisausschuss | SPD | 13.05.2011 | 30.04.2014 | von 13.05.2011 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Bildung und Kultur | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Jobcenter ARUSO Erding | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Kreisausschuss | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Unterhilfeausschuss Jugendhilfe | SPD | 07.11.2016 | | von 07.11.2016 |
Krankenhausausschuss | SPD | 15.07.2019 | | von 15.07.2019 |
Ausschuss für Bildung und Kultur | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt | SPD | 01.05.2020 | 11.10.2020 | von 01.05.2020 bis 11.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Ausschuss für Klima, Natur, Struktur, Umwelt und Verkehr | SPD | 22.10.2020 | | von 22.10.2020 |
|
SPD-Fraktion | SPD | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 |